Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SA-AL KØLETEKNIK ApS. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PVN KØLETEKNIK A/S. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BUUS KØLETEKNIK A/S. (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDKØL ApS. (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØRBÆK KØLETEKNIK ApS. (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2024-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BUUS KØLE-SERVICE ApS. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FINDAN KØLE- OG ELTEKNIK A/S. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDFROST KØLESERVICE ApS. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Bestyrelse: Alexander Jarl Amandus Vitols (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-23 fjernes Bestyrelse: Tue Sjøntoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-23 tilføjes Direktion: Tue Sjøntoft (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-23 fjernes Direktion: Jonas Christofer Gustaf Lundin (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-09-26 tilføjes Vedtægter: 2023-09-26 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavneagervej 8, 8250 Egå (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Bestyrelse: Tue Sjøntoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-06-01 tilføjes Binavne: NCG Denmark A/S (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Direktion: Jonas Christofer Gustaf Lundin (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have det overordnede ansvar fra idé, planlægning, installation og levering til vedligehold og serviceopgaver indenfor komplicerede kølingsløsninger til forarbejnings- og fødevareindustrien, afkølede havvandssystemer og bæredygtige løsninger såsom varmepumpeinstallationer. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-01 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Legale ejere: Nordic Climate Group AB (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Navne: Nordic Climate Group Denmark A/S (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-01 tilføjes Stiftere: Nordic Climate Group AB (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Vedtægter: 2023-06-01 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-02)