Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: AAF Holding ApS (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-01 tilføjes Reelle ejere: Ammar Galib Al-Faili (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taulov Kirkevej 33, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-28 tilføjes Hjemmeside: www.ai-consult.dk (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-28 tilføjes Kontaktoplysninger: post@ai-consult.dk (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-06-02 tilføjes Direktion: Marquis Henning George Crespo (direktør) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniør virksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-02 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Legale ejere: Crespo Holding ApS (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-06-02 tilføjes Navne: AI-Consult ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Reelle ejere: Marquis Henning George Crespo (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Stiftere: Crespo Holding ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Vedtægter: 2023-06-02 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-02)