Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udbynedervej 4, 8970 Havndal (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Direktion: Mette Norup Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, ejendomme og hertil udlejning. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-25 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Kontaktoplysninger: norsaninvestaps@gmail.com (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Legale ejere: Mette Norup Rasmussen, Mikkel Sandager Rasmussen, Martin Sandager Rasmussen, Lise Norup Rasmussen (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Navne: NorSan Invest ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Reelle ejere: Mette Norup Rasmussen, Mikkel Sandager Rasmussen, Martin Sandager Rasmussen, Lise Norup Rasmussen (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Stiftere: Mikkel Sandager Rasmussen, Mette Norup Rasmussen, Martin Sandager Rasmussen, Lise Norup Rasmussen (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Vedtægter: 2023-05-25 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-02)