Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HUTHA Holding GmbH | 25.05.2023 | |
WEBA Holding GmbH | 25.05.2023 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HUTHA Holding GmbH | 25.05.2023 | 11.10.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
WEBA Holding GmbH | 25.05.2023 | 11.10.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AEN 11 maj 2023 ApS (CVR 44070065) | NORMAL | 25.09.2023 | 100,00% | 100,00% |