Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne |
Den 2007-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 29, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-28 fjernes Navne: BITKIS NR. 9004 AF 30.09.1992 BRABRAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-02-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Revisor: Nils Rolf Stadeager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-16 fjernes Bestyrelse: William Paul Bugg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-16 fjernes Direktion: Jørgen Stæhr Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Vedtægter: 1993-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 fjernes Bestyrelse: Hans Jørn Lykke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 fjernes Direktion: Hans Jørn Lykke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-07 fjernes Bestyrelse: Kaj Matthiasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-07 fjernes Direktion: Kaj Matthiasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-07 fjernes Revisor: Statsaut. Revisor Poul Bak, JP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-03 tilføjes Navne: K.E. MATHIASEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-03 fjernes Navne: K.E. MATHIASEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-02 tilføjes Navne: BITKIS NR. 9004 AF 30.09.1992 BRABRAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-01 fjernes Navne: BITKIS NR. 9002 AF 30.09.1992 BRABRAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-20 fjernes Direktion: Karlo Emil Mathiasen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 29, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-03-28 tilføjes Bestyrelse: Kaj Matthiasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-03-28 tilføjes Binavne: DANSK LEGETØJ A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1963-03-28 fjernes Binavne: DANSK LEGETØJ A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1963-03-28 tilføjes Direktion: Karlo Emil Mathiasen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-03-28 tilføjes Navne: BITKIS NR. 9002 AF 30.09.1992 BRABRAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1963-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-03-28 tilføjes Revisor: Statsaut. Revisor Poul Bak, JP INVEST ApS, Nils Rolf Stadeager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)