Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kumari ApS. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-05-25 tilføjes Direktion: Tais Nørby Mogensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-25 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Kontaktoplysninger: tais_scorpio@hotmail.com (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Legale ejere: Tais Nørby Mogensen (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Navne: Athene Holding ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Reelle ejere: Tais Nørby Mogensen (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Stiftere: Tais Nørby Mogensen (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Vedtægter: 2023-05-25 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-26)