Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygvænget 44, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagvej 19, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Adams Have ApS. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EBH Byg Entreprise ApS. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-05-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagvej 19, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-05-22 tilføjes Direktion: Jacob Rosberg (direktør) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-22 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Legale ejere: Jacob Rosberg (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Navne: Rosberg Holding ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Reelle ejere: Jacob Rosberg (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Stiftere: Jacob Rosberg (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Vedtægter: 2023-05-22 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-23)