Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Direktion | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anemo Robotics ApS. (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2024-02-26 tilføjes Legale ejere: Nejc Novak, Simon Madsen, Biel Fernandez Marti, Maria Bakali (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-26 fjernes Legale ejere: Matthias Franz-Josef Rötzer (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-25 fjernes Legale ejere: Nejc Novak, Simon Madsen, Biel Fernandez Marti, Maria Bakali (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-26 tilføjes Reelle ejere: Nejc Novak (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-25 fjernes Reelle ejere: Nejc Novak (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-26 tilføjes Vedtægter: 2024-02-26 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-26 fjernes Direktion: Matthias Franz-Josef Rötzer (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-05-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastrupvej 115, st. 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Direktion: Matthias Franz-Josef Rötzer (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-16 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Legale ejere: Nejc Novak, Simon Madsen, Biel Fernandez Marti, Maria Bakali, Matthias Franz-Josef Rötzer (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-05-16 tilføjes Navne: Anemo Holdings ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Reelle ejere: Nejc Novak (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Stiftere: Simon Madsen, Nejc Novak, Matthias Franz-Josef Rötzer, Maria Bakali, Biel Fernandez Marti (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Vedtægter: 2023-05-16 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-23)