Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jersey International ApS. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2024-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-05-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taksvej 6, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Direktion: Morten Hollensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage investering. (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-16 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Legale ejere: Morten Hollensen (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Navne: M. Hollensen Invest ApS (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Hollensen (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-05-16 tilføjes Stiftere: Morten Hollensen (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Vedtægter: 2023-05-16 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-17)