Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Søren Storgård, 823 Benløse ApS. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-05-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreskovvej 21, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Direktion: Søren Storgaard (direktør) (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, formuepleje og investering i værdipapirer og/eller ejendomme og lignende samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-12 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Legale ejere: Søren Storgaard (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Navne: Familien Storgaard Holding ApS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Storgaard (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-05-12 tilføjes Stiftere: Søren Storgaard (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Vedtægter: 2023-05-12 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-16)