Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Direktion: Jeppe Steenberg Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Legale ejere: Jeppe Steenberg Jensen, Steffen Zeuthen Therkildsen, Søren Bisbo (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Navne: SØJEST HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Reelle ejere: Jeppe Steenberg Jensen, Steffen Zeuthen Therkildsen, Søren Bisbo (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Stiftere: Søren Bisbo, Steffen Zeuthen Therkildsen, Jeppe Steenberg Jensen (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 4NABO HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Direktion: Jeppe Steenberg Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Legale ejere: Jeppe Steenberg Jensen, Steffen Zeuthen Therkildsen, Søren Bisbo (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Navne: SØJEST HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Steenberg Jensen, Steffen Zeuthen Therkildsen, Søren Bisbo (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Stiftere: Søren Bisbo, Steffen Zeuthen Therkildsen, Jeppe Steenberg Jensen (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Vedtægter: 2023-05-14 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-26)