Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-16 tilføjes Legale ejere: Ann Søholm (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-16 fjernes Legale ejere: Finn Søholm Jørgensen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-16 tilføjes Reelle ejere: Ann Søholm (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-16 fjernes Reelle ejere: Finn Søholm Jørgensen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-05-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Castbergsvej 17, 2500 Valby (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Direktion: Ann Søholm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål består i at eje kapitalandele samt hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Legale ejere: Finn Søholm Jørgensen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-05-01 tilføjes Navne: AS Krebsen Holding ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Søholm Jørgensen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Vedtægter: 2023-05-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-12)