Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Serdal Demiraslan (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 9370 Hals (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Direktion: Serdal Demiraslan (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-11 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Legale ejere: Serdal Demiraslan (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Navne: Carl Frederik ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Reelle ejere: Serdal Demiraslan (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Stiftere: Serdal Demiraslan (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-05-11 tilføjes Vedtægter: 2023-05-11 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)