Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 87, 1. 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Monica Zetterlunds Vej 21, 4. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bar' Godt ApS. (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Monica Zetterlunds Vej 21, 4. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-05-08 tilføjes Direktion: Thomas Lindholm Lassen (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-08 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Legale ejere: Lonnie Valentin Godt (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Navne: Godt og Lindholm ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Reelle ejere: Lonnie Valentin Godt (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Stiftere: Lonnie Valentin Godt (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Vedtægter: 2023-05-08 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)