Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjordhus Horsens ApS. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Havneøen ApS. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Horsens Ø-Park ApS. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Promenadehuset Horsens ApS. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-06-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-05-08 tilføjes Direktion: Bjarke Windeløv Graae (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og foretage passiv kapitalanbringelse samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-08 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Legale ejere: AG Development A/S (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Navne: AG Havneøen Holding ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Reelle ejere: Robin Feddern (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-05-08 tilføjes Stiftere: AG Development A/S (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Vedtægter: 2023-05-08 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)