Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Rasmus Iversen Skovshoved (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STI A/S. (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldkammeret 7, 5. 1., 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Direktion: Rasmus Iversen Skovshoved (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering i aktier, anparter samt ved investering i, og administration af fast ejendom for egen og andres regning, handel samt al anden virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ris@jkv.dk (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Legale ejere: Rasmus Iversen Skovshoved (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Navne: RMS Invest ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Iversen Skovshoved (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Stiftere: Rasmus Iversen Skovshoved (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-05-01 tilføjes Vedtægter: 2023-05-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)