Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Våbenstedvej 77, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Binavne: Last drop ApS (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Direktion: Sture Freudenreich (direktør) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-04-30 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-04 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lastdrop.dk (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Legale ejere: Sture Freudenreich, Gregory William Bevan, Jonas Frederik Sodemann (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Navne: Last drop vinimport ApS (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Reelle ejere: Sture Freudenreich, Gregory William Bevan, Jonas Frederik Sodemann (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Stiftere: Sture Freudenreich, Jonas Frederik Sodemann, Gregory William Bevan (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Vedtægter: 2023-05-04 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-08)