Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Kristensen | 13.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bruun | 16.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Merete Aastrup | 16.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sten Riis Hansen | 16.04.2024 | formand |
Helge Adam Møller | 25.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Maibritt Lundsgaard Persson | 25.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Tommy Knudsen | 16.04.2024 | 13.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Kristensen | 16.04.2024 | 12.06.2024 | suppleant |
Lars Walter Høeg | 28.08.2023 | 16.01.2024 | formand |
Kjeld Anker Pedersen | 25.04.2023 | 16.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Finn Nielsen-Friis | 25.04.2023 | 28.08.2023 | formand |
Lars Walter Høeg | 25.04.2023 | 27.08.2023 | bestyrelsesmedlem |