Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | xbrl | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-26 tilføjes Vedtægter: 2024-06-26 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-26 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-06-23 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldfløjen 14, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Direktion: Ásleyg Winther Johnsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive franchisevirksomhed, salg af kosmetikprodukter, handel, investering i fast ejendom og værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-01 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Legale ejere: Sp/f B.S. Føroyar (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Navne: B.S. Føroyar HRL ApS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Philip Michael Bugge Johnsen, Ásleyg Winther Johnsen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-01 tilføjes Stiftere: Sp/f B.S. Føroyar (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Vedtægter: 2023-05-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-03)