Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Dekret | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 28, st., 1127 København K (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-23 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Kontaktoplysninger: viktor.bengtsson@happident.se (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Legale ejere: Embraces International AB (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Navne: Embraces Care Denmark ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Reelle ejere: Mazdak Eyrumlu (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Stiftere: Embraces International AB (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-18 fjernes Bestyrelse: Mazdak Eyrumlu (formand) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-18 fjernes Direktion: Per Viktor Bengtsson Cerne (direktør) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-20 Statstidende Dekret
Den 2023-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 28, st., 1127 København K (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 225, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: viktor.bengtsson@happident.se (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-05-23 fjernes Kontaktoplysninger: sbp@revision-data.dk (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 225, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-04-23 tilføjes Bestyrelse: Mazdak Eyrumlu (formand) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-04-23 tilføjes Direktion: Per Viktor Bengtsson Cerne (direktør) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-23 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sbp@revision-data.dk (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Legale ejere: Embraces International AB (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Navne: Embraces Care Denmark ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Reelle ejere: Mazdak Eyrumlu (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Stiftere: Embraces International AB (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-04-23 tilføjes Vedtægter: 2023-04-23 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-25)