Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-16 tilføjes Hjemmeside: northernlegacy.dk (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 12, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Direktion: Casper Hjelm Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-25 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.500,00 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Legale ejere: Dr. Schwartz Holding ApS, Straw Hats Ventures ApS, The Empire ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Navne: Northern Legacy anno 2015 ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Reelle ejere: Casper Hjelm Hansen, Kian Schwartz Pedersen, Anders Brandstrup Teisner (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Stiftere: The Empire ApS, Straw Hats Ventures ApS, Dr. Schwartz Holding ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Vedtægter: 2023-04-25 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-02)