Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michele Møller Amundsen(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nicolas Nirina Morille(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michele Møller Amundsen | 01.04.2019 | Glødelampen 6, 2730 Herlev |
Nicolas Nirina Morille | 04.03.2023 | Ny Carlsberg Vej 19, 1760 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Min Bolighandel Amager ApS | 44023997 | NORMAL | Ejendomsmæglere mv. (683110) |
Min Bolighandel København V og Valby ApS | 43110861 | NORMAL | Ejendomsmæglere mv. (683110) |
Min Bolighandel Amager ApS. |
Sidst opdateret den 01.05.2023 og angivet som gældende fra 29.04.2023 (507 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Min Bolighandel - Hornsherred ApS | 39979063 |
Min Bolighandel - Kalundborg ApS | 39979063 |
Min Bolighandel - Odsherred & Hornsherred ApS | 39979063 |
Min Bolighandel - Øresund - Hornbæk ApS | 42906298 |
MIN BOLIGHANDEL AARHUS ApS | 36404000 |
Min Bolighandel Ballerup & Egedal ApS | 42899852 |
Min Bolighandel City ApS | 42859974 |
Min Bolighandel Fyn ApS | 36548886 |
Min Bolighandel Holbæk ApS | 40423303 |
Min Bolighandel Horsens ApS | 43190873 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Michele Møller Amundsen(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nicolas Nirina Morille(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michele Møller Amundsen(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 7 |
Nicolas Nirina Morille(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sum | 0 | 4 | 1 | 11 |
Pct. | 0 % | 25 % | 6 % | 69 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |