Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | xbrl | Bibranche | ||||
Direktion | Reelle ejere | Formål | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 4, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 tilføjes Hjemmeside: www.byggeplatformen.dk (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-03 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-03 tilføjes Direktion: Bedran Kart (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Direktion: Ziya Kart (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Reelle ejere: Bedran Kart (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Reelle ejere: Ziya Kart (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-02 fjernes Reelle ejere: Bedran Kart (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-14 tilføjes Direktion: Ziya Kart (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-01-14 fjernes Direktion: Bedran Kart (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at drive rådgivende ingeniørvirksomhed. (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-14 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@byggeplatformen.dk (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-13 fjernes Kontaktoplysninger: kartbedran@gmail.com (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-14 tilføjes Navne: Byggeplatformen ApS (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-13 fjernes Navne: BedoCon ApS (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-14 tilføjes Vedtægter: 2024-01-14 (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-14 fjernes Bestyrelse: Bedran Kart (formand) (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-14 fjernes Legale ejere: Ziya Kart (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-13 fjernes Bibranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-05-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-04-24 tilføjes Bestyrelse: Bedran Kart (formand) (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-04-24 tilføjes Bibranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-04-24 tilføjes Direktion: Bedran Kart (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-04-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at drive virksomhed som værende et drift selskab i form af BtB rådgivning. (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-24 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kartbedran@gmail.com (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-04-24 tilføjes Legale ejere: Ziya Kart, Bedran Kart Holding ApS (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-04-24 tilføjes Navne: BedoCon ApS (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-04-24 tilføjes Reelle ejere: Bedran Kart, Ziya Kart (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Stiftere: Bedran Kart Holding ApS (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Bedran Kart. (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-04-24 tilføjes Vedtægter: 2023-04-24 (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-27)