Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Vedtægter: 2023-05-01 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-28 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Direktion: Stavro William Audisho (direktør) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-27 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Legale ejere: Stavro William Audisho (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Navne: Stavro ApS (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Reelle ejere: Stavro William Audisho (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Stiftere: Stavro William Audisho (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Vedtægter: 2023-04-27 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-27)