Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Ejerskaber | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 18.449.232,50 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 18.069.872,50 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-26 tilføjes Vedtægter: 2024-01-26 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-22 tilføjes Vedtægter: 2024-01-22 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-22 tilføjes Legale ejere: Obton Infrastructure Mix Privatinvestor A/S (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-21 fjernes Legale ejere: Obton Infrastructure Mix Privatinvestor A/S (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Obton Infrastructure Mix Holding P/S. (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-11-29 fjernes Bestyrelse: Jacob Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 16.967.836,50 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-21 tilføjes Vedtægter: 2023-11-21 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 6.925.792,50 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-09-25 tilføjes Vedtægter: 2023-09-25 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-06-22 tilføjes Vedtægter: 2023-06-22 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-04-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Bestyrelse: Jacob Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-04-18 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem fonde eller datterselskaber at investere i solenergiprojekter, batteriprojekter til lagring af strøm og projektrettigheder til vedvarende energiprojekter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-18 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Legale ejere: Obton Infrastructure Mix Privatinvestor A/S, Obton Infrastructure Mix Selskabsinvestor P/S (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-04-18 tilføjes Navne: Obton Infrastructure Mix Master P/S (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Stiftere: Obton Infrastructure Mix Selskabsinvestor P/S, Obton Infrastructure Mix Privatinvestor A/S (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Vedtægter: 2023-04-18 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-20)