Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 29, 1., 1160 København K (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@idaheiner.com (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-04-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ida Heiner ApS. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Høyensgade 27, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-04-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høyensgade 27, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-04-18 tilføjes Direktion: Ida Emilie Heiner Schmidt (direktør) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-18 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Legale ejere: Ida Emilie Heiner Schmidt (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Navne: Ida Heiner Holding ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Reelle ejere: Ida Emilie Heiner Schmidt (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Stiftere: Ida Emilie Heiner Schmidt (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Vedtægter: 2023-04-18 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-20)