Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1992-01-21 fjernes Navne: JYSK NEON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavneagervej 28, 8250 Egå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Revisor: Per Krogh Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 fjernes Bestyrelse: Poul Riis Laursen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 fjernes Direktion: Allan Riis Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel, specielt med neonartikler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-04 tilføjes Vedtægter: 1984-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavneagervej 28, 8250 Egå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Riis Laursen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-01 tilføjes Direktion: Allan Riis Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-01 tilføjes Navne: JYSK NEON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-01 tilføjes Revisor: Per Krogh Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)