Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 tilføjes Vedtægter: 2023-12-21 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-04-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovdalsvej 32, 8963 Auning (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Direktion: Lone Juul Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailhandel med børnetøj, sko, legetøj og udstyr via internettet samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-04-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Legale ejere: Frederik Høyrup-Hansen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Navne: Tinsoldat.dk ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Reelle ejere: Frederik Høyrup-Hansen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Stiftere: Frederik Høyrup-Hansen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Vedtægter: 2023-04-17 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-18)