Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 4, 7., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgenæsgade 8, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgenæsgade 8, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 tilføjes Hjemmeside: bettervisuals.dk (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@bettervisuals.dk (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-14 tilføjes Direktion: Kasper Bak Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge IT-ydelser samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-14 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Legale ejere: Kasper Bak Nielsen, Oscar Munk Andreasen (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Navne: Better Visuals ApS (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Reelle ejere: Kasper Bak Nielsen, Oscar Munk Andreasen (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Stiftere: Oscar Munk Andreasen, Kasper Bak Nielsen (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Vedtægter: 2023-04-14 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-14)