Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-04-20 tilføjes Direktion: Ole Døssing Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: oledoessingandersen@gmail.com (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-20 tilføjes Legale ejere: Ole Døssing Andersen (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anders Billes Vej 29, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er kapitalanbringelse (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-20 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Navne: CRV Kapital ApS (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Reelle ejere: Ole Døssing Andersen (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Stiftere: Ole Døssing Andersen (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Ole Døssing Andersen (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Vedtægter: 2023-04-10 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-14)