Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-20 fjernes Binavne: SKW Park Ltd. ApS (offentliggjort 2023-05-21)
Den 2023-05-17 tilføjes Navne: GE Nordic ApS (offentliggjort 2023-05-21)
Den 2023-05-16 fjernes Navne: South Kurzeme Wind Park Ltd. ApS (offentliggjort 2023-05-21)
Den 2023-05-17 tilføjes Vedtægter: 2023-05-17 (offentliggjort 2023-05-21)
Den 2023-04-13 tilføjes Binavne: SKW Park Ltd. ApS (offentliggjort 2023-05-21)
Den 2023-04-13 tilføjes Direktion: Carsten Lau Kjærgård (direktør) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 tilføjes Direktion: Jon Hofman Ibsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-13 tilføjes Legale ejere: HOFMAN HOLDING ApS, CLK INVEST ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 tilføjes Legale ejere: HOFMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 fjernes Legale ejere: HOFMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-13 tilføjes Reelle ejere: Carsten Lau Kjærgård, Ditte Hofman Ibsen, Jon Hofman Ibsen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 tilføjes Reelle ejere: Ditte Hofman Ibsen, Jon Hofman Ibsen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 fjernes Reelle ejere: Ditte Hofman Ibsen, Jon Hofman Ibsen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-13 tilføjes Vedtægter: 2023-04-13 (offentliggjort 2023-05-21)
Den 2023-04-12 tilføjes Vedtægter: 2023-04-12 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering. (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-12 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: clk@claks.dk (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Navne: South Kurzeme Wind Park Ltd. ApS (offentliggjort 2023-05-21)
Den 2023-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Stiftere: HOFMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-12)