Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kordilgade 17, 2., 4400 Kalundborg (offentliggjort 2024-07-13)
Den 2024-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederik Andersensvej 14, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2024-07-13)
Den 2023-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Rebilance ApS. (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rebilance ApS. (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2023-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederik Andersensvej 14, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2024-07-13)
Den 2023-03-29 tilføjes Direktion: Guillermo Hernandez Cutillas (direktør) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-03-31 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-29 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: guillermohnc@gmail.com (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Legale ejere: Guillermo Hernandez Cutillas (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Navne: Cutillas Holding ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Reelle ejere: Guillermo Hernandez Cutillas (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Stiftere: Guillermo Hernandez Cutillas (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-11)