Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Ussings Vej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-04 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Legale ejere: Brian Sjunnesson Siig (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Navne: Norloc ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Brian Sjunnesson Siig (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Stiftere: Brian Sjunnesson Siig (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Relocation ApS. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-12-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-04 fjernes Direktion: Brian Sjunnesson Siig (direktør) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Ussings Vej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Direktion: Brian Sjunnesson Siig (direktør) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-04-04 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Legale ejere: Brian Sjunnesson Siig (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Navne: Norloc ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Reelle ejere: Brian Sjunnesson Siig (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Stiftere: Brian Sjunnesson Siig (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-04-04 tilføjes Vedtægter: 2023-04-04 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-04)