Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krebseparken 31, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-03-14 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: svanebolig@svanebolig.dk (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 fjernes Kontaktoplysninger: svanecapital@gmail.com (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 tilføjes Direktion: Claus Svane Gleerup (direktør) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Claus Svane Gleerup (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 tilføjes Vedtægter: 2024-03-13 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Wood If ApS. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 fjernes Direktion: Claus Svane Gleerup (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Krebseparken 31, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-03-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-27 tilføjes Direktion: Claus Svane Gleerup (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: svanecapital@gmail.com (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-03-27 tilføjes Legale ejere: Svane Capital ApS (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krebseparken 31, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er foretage investeringer i virksomheder af enhver art og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-27 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.040.000,00 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Navne: Svane Company Invest ApS (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Reelle ejere: Claus Svane Gleerup (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Stiftere: Svane Capital ApS (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Claus Svane Gleerup (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Vedtægter: 2023-03-20 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-29)