Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-22 tilføjes Legale ejere: Jacek Krupa (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-22 fjernes Legale ejere: KDL AF 14. DECEMBER 1994 ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-22 tilføjes Navne: Krupa-Engelbrecht Holding ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-21 fjernes Navne: No 16 ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-22 tilføjes Reelle ejere: Jacek Krupa (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-22 fjernes Reelle ejere: Kim Dahl Larsen (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-22 tilføjes Vedtægter: 2023-11-22 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Hedtofts Vej 22, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: C.W. Obels Plads 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.W. Obels Plads 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-26 tilføjes Direktion: Kim Dahl Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-26 fjernes Direktion: Mickey Aissa Soussah (direktør) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-20 tilføjes Direktion: Mickey Aissa Soussah (direktør) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-26 tilføjes Legale ejere: KDL AF 14. DECEMBER 1994 ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-03-26 fjernes Legale ejere: Open Mindset Holding ApS (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-20 tilføjes Legale ejere: Open Mindset Holding ApS (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-26 tilføjes Reelle ejere: Kim Dahl Larsen (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-03-26 fjernes Reelle ejere: Mickey Aissa Soussah (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-20 tilføjes Reelle ejere: Mickey Aissa Soussah (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel og produktion samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-20 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Navne: No 16 ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-03-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Stiftere: Open Mindset Holding ApS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Vedtægter: 2023-03-20 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-20)