Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1992-12-29 fjernes Navne: ApS SIGURD JENSEN OG SØN, HOLBÆK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 fjernes Revisor: Johannes Anker Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-04 fjernes Bestyrelse: Aase Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-04 fjernes Direktion: Knud Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fragtmandsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-30 tilføjes Vedtægter: 1984-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Bestyrelse: Aase Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Direktion: Knud Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Navne: ApS SIGURD JENSEN OG SØN, HOLBÆK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Revisor: Johannes Anker Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)