Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dunkerquegade 37, st. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 11, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: sarahjeanmac@hotmail.co.uk (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 11, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 11, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 11, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-03-14 tilføjes Direktion: Sarah Jean Peers (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-14 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Legale ejere: Sarah Jean Peers (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Navne: Jeanie ApS (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Reelle ejere: Sarah Jean Peers (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Stiftere: Sarah Jean Peers (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Vedtægter: 2023-03-14 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-15)