Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Daniel Araujo dos Santos Jønch (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Michael Strunges Vej 4, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Direktion: Daniel Araujo dos Santos Jønch (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for den kunstneriske område. Herunder music management, rådgivning, markedsføring, produktion af audio/visuel, musikproduktioner, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-13 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Legale ejere: Daniel Araujo dos Santos Jønch, Nicolai Petersen (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Navne: CRIATIVA ApS (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Reelle ejere: Daniel Araujo dos Santos Jønch, Nicolai Petersen (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Stiftere: Nicolai Petersen, Daniel Araujo dos Santos Jønch (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-03-13 tilføjes Vedtægter: 2023-03-13 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)