Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Kapital | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 3, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-03-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Café Englen ApS. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Studsgade 3 ApS. (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DRUDENFUSS ApS. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 3, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-04-19 tilføjes Legale ejere: Johanne Engbirk, Ida Frederikke Engbirk, Christian Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-19 fjernes Legale ejere: Per Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-18 fjernes Legale ejere: Johanne Engbirk, Ida Frederikke Engbirk, Christian Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-19 fjernes Reelle ejere: Per Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-18 tilføjes Vedtægter: 2023-04-18 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 109.861,00 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-23 tilføjes Legale ejere: Johanne Engbirk, Ida Frederikke Engbirk, Christian Engbirk, Per Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-03-22 fjernes Legale ejere: Johanne Engbirk, Ida Frederikke Engbirk, Christian Engbirk, Per Engbirk (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-13 tilføjes Legale ejere: Johanne Engbirk, Ida Frederikke Engbirk, Christian Engbirk, Per Engbirk (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-23 tilføjes Vedtægter: 2023-03-23 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-13 tilføjes Vedtægter: 2023-03-13 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 3, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-03-13 tilføjes Direktion: Ida Frederikke Engbirk (direktør) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og eje kapitalandele i andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-01 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Navne: Engbirk Holding II ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Reelle ejere: Per Engbirk, Johanne Engbirk, Ida Frederikke Engbirk, Christian Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-03-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Stiftere: Per Engbirk, Johanne Engbirk, Ida Frederikke Engbirk, Christian Engbirk (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-14)