Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 fjernes Direktion: Mike von Druschke Adelsten (direktør) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-09 tilføjes Direktion: Mike von Druschke Adelsten (direktør) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 30, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at importere og drive handel med vin, spiritus og service og hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-09 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Legale ejere: Mike von Druschke Adelsten, Steffen Schandorf Elstrøm Nielsen, Mikkel Geertz-Hansen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Navne: Les Purs ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Reelle ejere: Mike von Druschke Adelsten, Steffen Schandorf Elstrøm Nielsen, Mikkel Geertz-Hansen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Stiftere: Steffen Schandorf Elstrøm Nielsen, Mikkel Geertz-Hansen, Mike von Druschke Adelsten (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Vedtægter: 2023-03-09 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-14)