Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Vedtægter | xbrl | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Legale ejere: Tank1 Kapital ApS (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-08-12 fjernes Legale ejere: Frederik Willems, Morten Teglbrænder, Tobias Martin Knudsen (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-07-31 tilføjes Vedtægter: 2024-07-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-06-04 tilføjes Legale ejere: JARL Holding ApS (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-04 fjernes Legale ejere: Mathias Withen Gjerka (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-03 fjernes Legale ejere: JARL Holding ApS (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-12-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-02-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2024-02-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-01-31 fjernes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.005,00 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-19 tilføjes Legale ejere: JARL Holding ApS, Mathias Withen Gjerka, Frederik Willems, Morten Teglbrænder, Tobias Martin Knudsen (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-04-18 fjernes Legale ejere: Frederik Willems, Morten Teglbrænder, Mathias Withen Gjerka, Tobias Martin Knudsen (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-19 tilføjes Vedtægter: 2023-04-19 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-03-14 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-13 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-06 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Graven 26, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Direktion: Frederik Willems (direktør) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-01-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-06 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Legale ejere: Frederik Willems, Morten Teglbrænder, Mathias Withen Gjerka, Tobias Martin Knudsen (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-06 tilføjes Navne: Tank1 ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Stiftere: Tobias Martin Knudsen, Morten Teglbrænder, Mathias Withen Gjerka, Frederik Willems (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Vedtægter: 2023-03-06 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-13)