Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Andreas Hasselsteen Nikolajsen | 02.03.2023 | |
Bill Haudal Pedersen | 02.03.2023 | |
Bo Blaabjerg Odgaard | 02.03.2023 | |
Claus Jorch Andersen | 02.03.2023 | |
Henrik Jacob Vilmann Wellejus | 02.03.2023 | |
Henrik Stephansen | 02.03.2023 | |
Ida Wollenberg Juul | 02.03.2023 | |
Jacob Nørmark | 02.03.2023 | |
Jakob Boutrup Ditlevsen | 02.03.2023 | |
Jakob Lindberg | 02.03.2023 | |
Jens Lundgaard Simonsen | 02.03.2023 | |
Jens Ringbæk | 02.03.2023 | |
Jens Sønderkær | 02.03.2023 | |
Jesper Kamstrup-Holm | 02.03.2023 | |
Jørn Jepsen | 02.03.2023 | |
Kasper Toftemark | 02.03.2023 | |
Kristian Skotte | 02.03.2023 | |
Lars Siggaard Hansen | 02.03.2023 | |
Martin Ahnfeldt Poulsen | 02.03.2023 | |
Martin Niedersøe | 02.03.2023 | |
Michael Thorø Larsen | 02.03.2023 | |
Mikkel Aare Boe | 02.03.2023 | |
Morten Pax Ry | 02.03.2023 | |
Niels-Jørgen Andersen | 02.03.2023 | |
Per Krause Therkelsen | 02.03.2023 | |
Sten Peters | 02.03.2023 | |
Søren Nøddebo Kabel | 02.03.2023 | |
Terkel Kristian Tolstrup | 02.03.2023 | |
Thomas Andersen | 02.03.2023 | |
Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen | 02.03.2023 | |
Tinus Bang Christensen | 02.03.2023 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kasper Toftemark | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Lars Siggaard Hansen | 02.03.2023 | 01.07.2024 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Niels-Jørgen Andersen | 02.03.2023 | 23.10.2023 | 5,00-9,99% | 5,00 % |