Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 10, st., 2300 København S (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 tilføjes Vedtægter: 2023-03-30 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 10, st., 2300 København S (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-02-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Iversen (formand) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Direktion: Lasse Sebastian Carlsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-25 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Legale ejere: S. LARSEN HOLDING ApS, SØREN I. HOLDING ApS, Halbjerg Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Navne: Bizconnect A/S (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Reelle ejere: Stig Larsen, Søren Iversen (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Stiftere: SØREN I. HOLDING ApS, S. LARSEN HOLDING ApS, Halbjerg Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-25 tilføjes Vedtægter: 2023-02-25 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-09)