Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-03-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scan Byg ApS. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgetoften 1, 4281 Gørlev (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Direktion: Thomas Marius Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, at foretage investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-09 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Legale ejere: Thomas Marius Jensen Holding ApS, TA Montage Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Navne: MOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Reelle ejere: Thomas Marius Jensen, Thomas Rune Andersen (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-03-09 tilføjes Stiftere: Thomas Marius Jensen Holding ApS, TA Montage Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Vedtægter: 2023-03-09 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-09)