Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 27, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Direktion: Anders Kiehn Grønborg (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og besidde kapitalandele og finansielle instrumenter, samt anden virksomhed, der er direkte eller indirekte forbundet hermed (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-03 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Legale ejere: Anders Kiehn Grønborg (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Navne: AGLA Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Reelle ejere: Anders Kiehn Grønborg (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Stiftere: Anders Kiehn Grønborg (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Vedtægter: 2023-03-03 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-09)