Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-03-10 tilføjes Direktion: Hans Kloppenborg Have-Knudsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: hanssmed@mail.com (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-10 tilføjes Legale ejere: Hans Kloppenborg Have-Knudsen (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barslevvej 45, 7790 Thyholm (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-10 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Navne: Kloppenborg Kapital ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Reelle ejere: Hans Kloppenborg Have-Knudsen (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Stiftere: Hans Kloppenborg Have-Knudsen (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Vedtægter: 2023-03-07 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-08)