Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Direktion: Xiuqin Ma (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Rejsearrangører, Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse , kongresser, udstillinger , rejseaktivitet og anden beslægtet virksom (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-07 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Legale ejere: Xiuqin Ma (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Navne: Nordic Smiley Travel ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Reelle ejere: Xiuqin Ma (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Stiftere: Xiuqin Ma (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Vedtægter: 2023-03-07 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-08)