Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Reelle ejere | Navne | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 tilføjes Legale ejere: MIF III Feeder no. 1 A/S (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-11 fjernes Legale ejere: MIF III Feeder no. 1 A/S (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-12 tilføjes Vedtægter: 2024-07-12 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maritime Investment Fund III Holding K/S. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2024-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIF III No. 2 GP ApS. (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIF III No. 3 GP ApS. (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIF III No. 4 GP ApS. (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIF III No. 5 GP ApS. (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIF III no. 1 GP ApS. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maritime Investment Fund III Holding GP ApS. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIF III no. 6 GP ApS. (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-15 tilføjes Legale ejere: MIF III Feeder no. 1 A/S, LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger, PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB, DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-05-15 fjernes Legale ejere: JL Shipping Invest A/S (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-14 fjernes Legale ejere: LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger, PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB, DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-05-15 tilføjes Vedtægter: 2024-05-15 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-27 tilføjes Legale ejere: LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger, PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB, DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB, JL Shipping Invest A/S (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-02-27 fjernes Legale ejere: Navigare Capital Partners A/S (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Vedtægter: 2024-02-27 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-02-27 fjernes Reelle ejere: Robert Maersk Uggla (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2023-07-11 tilføjes Navne: Maritime Investment Fund III K/S (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-10 fjernes Navne: MIF II SPV K/S (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-11 tilføjes Vedtægter: 2023-07-11 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Direktion: MIF III GP ApS (direktør) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed gennem investering i skibe og shipping relaterede aktiver og aktiviteter, både direkte og gennem ejerskab af selskaber. (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-07 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af skibe og både (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Interessenter: MIF III GP ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Legale ejere: Navigare Capital Partners A/S (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-03-07 tilføjes Navne: MIF II SPV K/S (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-03-07 tilføjes Reelle ejere: Robert Maersk Uggla (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes alene af komplementaren. (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Vedtægter: 2023-03-07 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-08)