Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Direktion | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-28 tilføjes Legale ejere: Stone Capital ApS (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2024-01-28 fjernes Legale ejere: Christian Lund (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2024-01-28 fjernes Direktion: Christian Lund (direktør) (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2024-01-28 fjernes Reelle ejere: Christian Lund (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2023-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 86, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-07 tilføjes Direktion: Christian Lund (direktør) (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2023-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-03-31 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-07 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Legale ejere: Christian Lund, Lasse Steen (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2023-03-07 tilføjes Navne: Fiwalo ApS (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Reelle ejere: Christian Lund, Lasse Steen (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2023-03-07 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Stiftere: Lasse Steen, Christian Lund (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Vedtægter: 2023-03-07 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-07)