Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-07-20 tilføjes Legale ejere: HAMWEN Holding ApS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3XMF ApS. (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Direktion: Martin Friis (direktør) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom med henblik på opførelse, udlejning og drift eller salg heraf samt anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-06 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Legale ejere: MARTIN FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-03-06 tilføjes Navne: Humlebi Invest ApS (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Reelle ejere: Martin Friis (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-03-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Stiftere: MARTIN FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Vedtægter: 2023-03-06 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-06)